председатель Амурского областного Совета народных депутатов, член Совета Федерации Родился 7 октября 1952. После окончания средней школы и службы в армии окончил Хабаровский техникум электросвязи. С 1973 - электрослесарь на заводе (позже АО) "Амурдормаш". В 1988 - освобожденный председатель профкома АО "Амурдормаш". Избирался председателем Прогрессовского поселкового совета народных депутатов, с августа 1991 до 1992 возглавлял его на общественных началах. 23 октября 1994 был избран депутатом областного Совета народных депутатов. В Совете возглавил Комиссию по бюджету. 23 марта 1997 избран в новый состав Совета. Стал председателем Амурского областного Совета народных депутатов. По должности вошел в Совет Федерации РФ. Полномочия признаны 16 апреля 1997. С 11 июня 1997 - член Комитета СФ по вопросам социальной политики. 14 октября 1998 подписал обращение членов Совета Федерации к Президенту Б. Н. Ельцину с требованием добровольной отставки. Женат, имеет детей.