президент нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Родился 1 сентября 1950 в г. Баку Азербайджанской ССР в семье служащего, азербайджанец. В 1974 окончил вечернее отделение Азербайджанского института нефти и химии им. М. Азизбекова по специальности "горный инженер по технологии и комплексной механизации разработки нефтяных и газовых месторождений". С 1972 параллельно с учебой работал буровиком в нефтегазодобывающем управлении (НГДУ) им. Серебровского производственного объединения (ПО) "Каспморнефть". С 1974 по 1979 работал в ПО "Каспморнефть". С октября 1979 работал в Сибири в ПО "Сургутнефтегаз" и "Башнефть" (заместителем генерального директора по Западной Сибири). В 1982 - 84 - начальник НГДУ "Когалымнефтегаз". В 1984 был избран генеральным директором объединения "Когалымнефтегаз". В 1990 - 91 - заместитель министра нефтяной и газовой промышленности СССР, в 1991 - первый заместитель министра нефтяной и газовой промышленности СССР. В конце 1991 участвовал в создании нефтяного концерна (НК) "ЛУКОЙЛ" (первоначально "Лангепас-Урай-Когалым-нефть"). В 1992 - 93 - президент НК "ЛУКОЙЛ". C 5 апреля 1993 - президент ОАО "ЛУКОЙЛ". С 1991 - вице-президент Международного нефтяного консорциума. Заместитель председателя Союза нефтеэкспортеров России. В 1995 - председатель совета директоров банка "Империал", затем - член наблюдательного совета, с 1998 - председатель наблюдательного совета банка "Империал". С 1995 по 1999 - член Коллегии Министерства топлива и энергетики РФ. До 2000 был председателем совета директоров банка "Петрокоммерц". В апреле 1996 стал доверенным лицом Б. Н. Ельцина в Тюменской области на президентских выборах. С 7 июня 1999 - член Экономического совета при Правительстве РФ. 13 января 2000 освобожден от исполнения обязанностей председателя совета директоров компании "ЛУКОЙЛ". 11 июля 2000 ФСНП России объявила о возбуждении уголовного дела против Вагита Алекперова по факту "укрытия от налогообложения крупных средств". Доктор экономических наук. Имеет государственные награды. Жена Лариса Викторовна. Сын Юсуф (1990).