депутат Государственной Думы Родился 3 августа 1968 в г. Горький (ныне - Нижний Новгород). Окончил юридический факультет Горьковского государственного университета, Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности "экономика и управление производством". Срочную воинскую службу проходил в составе воинского контингента советских войск в Афганистане. Награжден медалью "За отвагу". После службы в армии возглавил торговый дом "Савва". С 1994 по 1995 - генеральный директор АООТ "ЛУКойл-Уфа". С 1995 по май 1997 - генеральный директор АООТ "ЛУКойл-Нижний Новгород". С декабря 1996 - вице-президент, а с мая 1997 - президент нефтяной компании ОАО "НОРСИ-ойл" (г. Кстово Нижегородской области). С 1997 - председатель совета директоров ЗАО "Нефтехим". 29 марта 1998 был избран депутатом Законодательного собрания Нижегородской области. С 30 июня 1998 - президент ОАО "Транснефть". С 12 ноября 1998 по 27 октября 1999 - член Коллегии Минтопэнерго. С марта 1999 - член совета директоров Союза нефтеэкспортеров России (СОНЭК). 25 июня 1999 был переизбран президентом ОАО "Транснефть". 13 сентября 1999 министр топлива и энергетики Виктор Калюжный поставил вопрос о досрочном прекращении полномочий Д. Савельева в качестве президента компании и назначении на этот пост С. Вайнштока. 16 сентября 1999 в 7 часов утра С. Вайншток в сопровождении милиционеров зашел в здание, в то время как Д. Савельев ждал приема у Председателя Правительства Владимира Путина. В тот же день Савельев заявил, что уже подал заявление в Генеральную прокуратуру РФ о незаконности своего увольнения. 19 декабря 1999 был избран депутатом Государственной Думы РФ третьего созыва. 23 декабря 1999 Москворецкий суд Москвы принял решение о восстановлении Д. Савельева в должности президента компании "Транснефть". 24 декабря 1999 Савельев объявил о решении подписать заявление об уходе с поста президента "Транснефти" в связи с избранием депутатом Государственной Думы РФ. Заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике, транспорту и связи.