экономист, депутат Государственной Думы, бывший заместитель Председателя Правительства РФ Родился 25 ноября 1951 в селе Савинское Плесецкого района Архангельской области, русский. В 1974 окончил экономический факультет Московского государственного университета (МГУ) по специальности "политэкономия". Доктор экономических наук. В 1969 - 70 - лаборант экономического факультета МГУ, в 1970 - научно-технический сотрудник Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) АН СССР. С 1974 по 1979 - младший научный сотрудник, затем старший экономист Научно-исследовательского экономического института при Госплане СССР. С 1979 по 1982 - старший научный сотрудник, заведующий сектором НИИ труда Государственного комитета СССР по вопросам труда и заработной платы. В 1982 - 86 - старший научный сотрудник, заведующий лабораторией ЦЭМИ АН СССР. С 1986 по 1987 заведовал лабораторией Института экономики и прогнозирования научно-технического прогресса АН СССР. С 1987 - советник по внутриэкономическим вопросам при министре иностранных дел Эдуарде Шеварднадзе. В 1991 был назначен начальником Внешнеэкономического управления МИД СССР. С 26 августа 1991 - министр труда РСФСР. С 6 ноября 1991 по 13 июня 1992 - министр труда и занятости населения и заместитель Председателя Правительства России. 12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы первого созыва. С 20 января 1994 - министр экономики РФ. Вице-премьер правительства до 4 ноября 1994. 17 декабря 1995 был избран в новый состав Государственной Думы РФ. 17 января 1996 был избран первым заместителем председателя Государственной Думы РФ второго созыва. С 1995 - председатель совета директоров Росэксимбанка. 5 сентября 1997 был освобожден с поста первого заместителя Председателя Госдумы. С 16 сентября 1998 - заместитель Председателя Правительства РФ. 25 сентября 1998 подал в отставку. 19 декабря 1999 был избран депутатом Государственной Думы третьего созыва. Возглавил Комитет Государственной Думы по кредитным организациям и финансовым рынкам. Действительный член Российской академии естественных наук. Член ученого совета Международного центра исследований экономических реформ. Вице-президент Вольного экономического общества (ВЭО). Владеет английским языком. Играет в футбол. Женат. Жена, Татьяна Валентиновна, работает в Институте социально-экономических проблем народонаселения РАН, кандидат экономических наук. Сын Дмитрий и дочь Евгения.