депутат Государственной Думы, бывший председатель профкома Новолипецкого металлургического комбината Родился 22 октября 1946. Окончил Ивановский энергетический институт. Участвовал во Вьетнамской войне, служил в войсках ПВО. Работал на Новолипецком металлургическом комбинате электриком, затем занимал другие должности на комбинате. С января 1992 - председатель профкома ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат". С 25 марта 1997- председатель наблюдательного совета АКБ ''Статус Банк'' 19 декабря 1999 был избран депутатом Государственной Думы РФ третьего созыва. В Государственной Думе 18 января 2000 вошел в депутатскую фракцию "Союз правых сил", но в тот же день покинул ее и оставался вне депутатских фракций и групп до лета 2000, когда вошел в депутатскую группу "Народный депутат". С 26 января 2000 - член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов (с 15 марта 2000 - Комитет по труду и социальной политике). С марта 2000 - сопредседатель межфракционной депутатской группы "Солидарность" (вместе с Андреем Исаевым и Анатолием Чекисом). Награжден медалью "За отвагу" (сбил во Вьетнаме два американских самолета).