бывший министр по атомной энергии РФ, бывший директор Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники Родился 28 апреля 1939 в Москве, русский. В 1962 окончил Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе по специальности "инженер-механик". Доктор технических наук. В 1962 - 1974 - инженер, старший инженер, главный инженер отдела высокотемпературных установок Института атомной энергии (ИАЭ) им. И. В. Курчатова, г. Москва. В 1974 - 1981 - заместитель директора отделения ядерных реакторов ИАЭ. В 1981 - 1986 - главный инженер - заместитель директора ИАЭ. В 1986 принимал участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. С 1986 по 1998 - директор - генеральный конструктор Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники, г. Москва. 4 марта 1998 был назначен министром атомной промышленности РФ. 20 декабря 1998 вошел в состав Высшей аттестационной комиссии Минобразования РФ. 18 мая 2000 указом Президента был назначен министром РФ по атомной энергии в правительстве Михаила Касьянова. 28 марта 2001 освобожден от должности министра по атомной энергии РФ. Профессор, академик Российской академии инженерных наук, член Нью-Йоркской академии наук. Заслуженный работник науки и техники РФ. Награжден орденом "Знак Почета", медалью "В память 800-летия Москвы". Владеет английским языком. Женат. Имеет двух дочерей и внука (1996).